Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 50 van 357
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
1 | Zoetmeijer, Jan | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4624 |
2 | Zeegers, Jan | 18 nov 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3907 |
3 | Winterstein, Johan Peter | 7 nov 1780 - 21 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4527 |
4 | Williamson, William | 26 nov 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4067 |
5 | Wildschut, Leendert | 16 sep 1780 - 14 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4397 |
6 | Wijnders, Gerrit | 18 nov 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3894 |
7 | Wijmans, Janus | 16 sep 1780 - 23 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4405 |
8 | Wiersema, Cornelis | 16 sep 1780 - 17 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4550 |
9 | Wiemer, Johan Volkmar | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4561 |
10 | Wiedrig, Paulus | 16 sep 1780 - 25 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I2925 |
11 | Wemeijer, Hendrik | 16 sep 1780 - 17 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3194 |
12 | van der Weig, Adriaan | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4580 |
13 | van de Weetering, Jan | 16 sep 1780 - 9 sep 1782 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I131 |
14 | Wartel, Daniel | 16 sep 1780 - 6 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4407 |
15 | Warnaar, Johannes | 17 okt 1780 - 17 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4484 |
16 | Walhouwer, Jacob | 16 sep 1780 - 9 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4418 |
17 | Wagner, Johan Hinrich | 16 sep 1780 - 19 jun 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4587 |
18 | Waasch, Jan | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4625 |
19 | van der Waal, Mees Gerritse | 16 sep 1780 - 4 dec 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3821 |
20 | de Vrij, W. Lambertus | 16 sep 1780 - 9 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4542 |
21 | Vos, Johan Willem | 16 sep 1780 - 7 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4562 |
22 | Vos, Jan Andries | 16 sep 1780 - jul 1782 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4431 |
23 | Vos, Arnoldus | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4560 |
24 | de Voogt, Nicolaas | 16 sep 1780 - jul 1782 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4421 |
25 | Vogel, Frans | 16 sep 1780 - 15 apr 1782 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4499 |
26 | Visser, Piet | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4482 |
27 | Vilders, Arij | 16 sep 1780 - 30 jun 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4463 |
28 | Vijg, Dirk | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4492 |
29 | Vijfkint, Willem | 16 sep 1780 - 30 jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4477 |
30 | van Verstege, Joannis Josephus Adrianus Leopoldus | 15 nov 1780 - 31 dec 1782 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4387 |
31 | Vermeulen, Cornelis | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4476 |
32 | Vermeer, Jan | 18 nov 1780 - 14 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3915 |
33 | Vermeer, Jan | 16 sep 1780 - 13 okt 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4419 |
34 | Verkade, Adrianus | 16 sep 1780 - 25 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4500 |
35 | Verhoog, Gregorius | 16 sep 1780 - jan 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4615 |
36 | Verhaere, Joost | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I2852 |
37 | Verbeek, Pieter | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4453 |
38 | Veere, Jacobus | 20 okt 1780 - 18 nov 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4618 |
39 | de Veer, Willem | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I325 |
40 | Vastoner, Pieter | 26 nov 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4448 |
41 | van der Valk, Willem | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4495 |
42 | Valk, Barend | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4537 |
43 | van Uffelen, Pieter | 12 nov 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4466 |
44 | Tuijlenbroek, Arij | 16 sep 1780 - 31 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4446 |
45 | van Tuijl, Willem | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4472 |
46 | Trouweel, Willem | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I2937 |
47 | Trimp, Jacobus | 16 sep 1780 - 17 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4451 |
48 | van Triet, Pieter | 16 sep 1780 - 30 mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3567 |
49 | Trappenberg, Pieter Janse | 16 sep 1780 - dec 1783 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I4581 |
50 | van der Touw, Pieter | 16 sep 1780 - 17 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Princes Carolina | I3153 |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)